Jørgen Kai Timm
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1993 (31 år) |
Karrieren startede hos: | I/S HALLS ALLE 11 (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S HALLS ALLE 11 (9 år 3 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1993 ved I/S HALLS ALLE 11 som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Annie Timm, Carsten Poul Timm, Mette Timm at Jørgen Kai Timm stiftede I/S HALLS ALLE 11 den dag i oktober 1993. Rollen som Ejer og Stifter havde Jørgen i 9 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Halls Allé 11
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
I/S Halls Allé 11 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2019
Registreringsdato: 15.08.2019 -
Timm Consulting v/Jørgen Timm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010 -
Timm Consulting v/Jørgen Timm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2007
Registreringsdato: 01.10.2007
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.08.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2007 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1993 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Annie Timm.