Carl Ankerstjerne
Karrieren startede hos: | HOP NR. 4 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 12.957' DKK VICH 2584 A/S (Nu: C.A.T. AGENCIES A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -1.530' DKK SLP NR. 11.024 A/S (Nu: LCH TEXTRADE A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 10.747' DKK VICH 2584 A/S (Nu: C.A.T. AGENCIES A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 18.347' DKK SLP NR. 11.024 A/S (Nu: LCH TEXTRADE A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos VICH 2584 A/S (Nu: C.A.T. AGENCIES A/S) (2021-22) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for mange år siden hos HOP NR. 4 ApS (tidligere CARL ANKERSTJERNE TEXTILER A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Carl Ankerstjerne i 18 år 7 måneder, inden stoppet den 12. juli 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
C.A.T. AGENCIES A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
HR CARL ANKERSTJERNE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (11)
Tidslinje (18)
-
LCH TEXTRADE A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
SLP NR. 11.024 A/S (Nu: LCH TEXTRADE A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
VICH 2584 A/S (Nu: C.A.T. AGENCIES A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2004
Registreringsdato: 22.12.2004
Blå bog (fortsat)
Carl har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.05.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
19.10.2016 - 18.05.2022
Ejerandel: 26% -
Ejer
01.01.1995 - 18.05.2022
Bestyrelsesmedlem
01.05.1995 - 20.12.2019
Reel ejer
01.05.1995 - 18.05.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.1990 - 22.12.2004
Ejer
12.07.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 9,33% -
Bestyrelsesmedlem
22.06.1982 - 07.01.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor VICH 2584 A/S (Nu: C.A.T. AGENCIES A/S) landede et overskud på 12.957' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor SLP NR. 11.024 A/S (Nu: LCH TEXTRADE A/S) landede et underskud på 1.530' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Charlotte Ankerstjerne.