Inga Erichsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1989 (35 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INGA ERICHSEN (Ejer) |
Største overskud: | 70.644' DKK DANÆG AMBA (2017) |
Største underskud: | -58' DKK I.Ø.F. (INDKØBSFORENINGEN FOR ØKOLOGISK FODER) A.M.B.A. (2021) |
Største egenkapital: | 144.613' DKK DANÆG AMBA (2023) |
Største gæld: | 44.882' DKK DANÆG AMBA (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af INGA ERICHSEN (34 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1989 hos INGA ERICHSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Inga Erichsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Inga i 34 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fjerkræavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2023.
Repræsentant (1)
-
DØSTRUP FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
INGA ERICHSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
DØSTRUP FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
DANÆG AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2019
Registreringsdato: 06.03.2019
Blå bog (fortsat)
Inga har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.09.1989 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2014 - 10.07.2018
Bestyrelsesmedlem
11.07.2018 - 06.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.07.2004 - 14.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Inga Erichsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos DANÆG AMBA der præsenterede et overskud på 70.644' DKK.
Inga har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 8 måneder fra 2004 til 2018 hos I.Ø.F. (INDKØBSFORENINGEN FOR ØKOLOGISK FODER) A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Inga' netværk er Jane Nissen.