Abdelaziz Bouhammouch
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | FALKE SERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 370' DKK Stork Line ApS (2021) |
Største underskud: | -105' DKK Caziz Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 773' DKK Stork Line ApS (2023) |
Største gæld: | 2.046' DKK Stork Line ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Caziz Holding ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordisk Erhvervs Partner (29 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1991 hos FALKE SERVICE ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 1878) som Direktør. Titlen som Direktør havde Abdelaziz Bouhammouch i 10 år 9 måneder, inden stoppet den 17. juni 2002.
Virksomhedens branche var dengang indenfor almindelig rengøring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nordisk Erhvervs Partner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Caziz Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nordisk Transport og Flytteservice ApS
Via Caziz Holding ApS -
Stork Line ApS
Via Caziz Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Caziz Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2018 -
Stork Line ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2018 -
Nordisk Transport og Flytteservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2018
Tidslinje (9)
-
Stork Line ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018 -
Caziz Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.04.2018
Registreringsdato: 18.04.2018 -
Nordisk Transport og Flytteservice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.04.2018
Registreringsdato: 18.04.2018
Blå bog (fortsat)
Abdelaziz har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.10.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.06.2001 - 21.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Abdelaziz Bouhammouch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Caziz Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 465' DKK. Igennem sit holdingselskab Caziz Holding ApS har Abdelaziz dermed også ejerandele i Nordisk Transport og Flytteservice ApS (100%) samt Stork Line ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Abdelaziz Bouhammouch, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Stork Line ApS fremviste et overskud på 370' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Caziz Holding ApS fremviste et underskud på 105' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 87' DKK (Stork Line ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Nordisk Transport og Flytteservice ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 773' DKK (Stork Line ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -80' DKK (Nordisk Transport og Flytteservice ApS).