Mikael Hjørne
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MULTI MOTION V/MIKAEL HJØRNE (Ejer) |
Største overskud: | 2.102' DKK HJØRNE HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -646' DKK PRÆSTEENGEN ApS (Nu: MULTI FITNESS ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 10.239' DKK HJØRNE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 29.052' DKK PRÆSTEENGEN ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos PRÆSTEENGEN ApS (Nu: MULTI FITNESS ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af MULTI MOTION - HOLBÆK ApS (20 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1998 ved MULTI MOTION V/MIKAEL HJØRNE i rollen som Ejer. Mikael Hjørne erhvervede virksomheden MULTI MOTION V/MIKAEL HJØRNE d. 1. april 1998. Mikael der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Mikael i 6 år 4 måneder, før stoppet den 31. august 2004.
Virksomheden opererede indenfor sol-, motions- og helsecentre mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJØRNE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MULTI FITNESS ApS
Via HJØRNE HOLDING ApS -
MULTI MOTION - HOLBÆK ApS
Via HJØRNE HOLDING ApS -
PRÆSTEENGEN ApS
Via MULTI MOTION - HOLBÆK ApS
Direktørposter (4)
-
MULTI MOTION - HOLBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2004 -
HJØRNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2008 -
MULTI FITNESS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2008 -
PRÆSTEENGEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Boxen Holbæk ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2019
Registreringsdato: 19.11.2019 -
Boxen Holbæk ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018 -
624 MOTION ApS (Nu: Fair Fitness ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2012
Registreringsdato: 27.03.2012
Blå bog (fortsat)
Mikael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.03.2018 - 19.11.2019
Ejerandel: 25%
Mikael Hjørne er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HJØRNE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.239' DKK. Gennem holdingselskabet HJØRNE HOLDING ApS har Mikael derfor også andele i MULTI FITNESS ApS (100%) og MULTI MOTION - HOLBÆK ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mikael Hjørne, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HJØRNE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 2.102' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor PRÆSTEENGEN ApS (Nu: MULTI FITNESS ApS) kunne fremvise et underskud på 646' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 359' DKK (HJØRNE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.239' DKK (HJØRNE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.848' DKK (PRÆSTEENGEN ApS (Nu: MULTI FITNESS ApS)).