Jeppe Blæsbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTEGER (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kegelmaster EU I/S (6 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1999 i INTEGER i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Deniz Gøgenur at Jeppe Blæsbjerg stiftede INTEGER den dag i maj 1999. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jeppe i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 15. september 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Besärk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Kegelmaster EU I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020 -
Besärk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Kegelmaster EU I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2013
Registreringsdato: 01.05.2013
Blå bog (fortsat)
Jeppe har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2013 - 28.01.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.05.1999 - 15.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager