Kai Michelsen
Karrieren startede hos: | SINGER DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 864.000' DKK CTKM 226 ApS (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -20.805.000' DKK CTKM 226 ApS (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 73.877.000' DKK CTKM 226 ApS (Nu: GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 2.359.300' DKK MTHS ENTREPRENØR A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.409 årsværk hos LEMVIGH-MULLER & MUNCK A/S (Nu: LEMVIGH-MüLLER A/S) (2022) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for nu flere år siden ved SINGER DANMARK A/S (tidligere EUROPEAN HOME PRODUCTS DANMARK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kai Michelsen i 91 år 11 måneder, før fratrædelsen den 27. maj 1994.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 6.435' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Orupgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (425)
-
TØNDER ALUMINIUM A/S (Nu: Hydro Extrusion Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2019
Registreringsdato: 13.05.2019 -
HANS KJÆR TRADING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2018
Registreringsdato: 15.05.2018 -
HANS KJÆR HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2018
Registreringsdato: 15.05.2018
Blå bog (fortsat)
Kai har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 122 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1977 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.1980 - 13.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2002 - 15.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.05.1993 - 15.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.04.2015 - 23.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kai Michelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved TØNDER ALUMINIUM A/S (Nu: Hydro Extrusion Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 39.892' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved KJÆR 11-11-11 ApS der præsenterede et underskud på 89.710' DKK.
Kai har i alt siddet i bestyrelsen hos 120 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 91 år 11 måneder fra 1902 til 1994 hos SINGER DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 320.596' DKK (J-F. LEMVIGH-MÜLLER HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 169.912' DKK (DANSK LECA A/S (Nu: SAINT-GOBAIN Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.797.330' DKK (J-F. LEMVIGH-MÜLLER HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.290' DKK (CTKM 258 ApS (Nu: ADDEK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kai' netværk er Nikolaj Avlund Michelsen.