Ira Bashari
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BABUSKA IRA BASHARI (Ejer) |
Største overskud: | 509' DKK PURPLE ApS (2016) |
Største underskud: | -528' DKK PURPLE ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.706' DKK IRAPIA HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 2.424' DKK PURPLE ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af IRAPIA HOLDING ApS (18 år 10 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1989 i BABUSKA IRA BASHARI med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ira Bashari der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ira i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IRAPIA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PURPLE ApS
Via IRAPIA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
IRAPIA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2005 -
PURPLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
IRAPIA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
HINT OF MINT ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2022
Registreringsdato: 16.02.2022 -
HINT OF MINT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2014
Registreringsdato: 12.12.2014 -
PURPLE V/IRA BASHARI & DEKEL DARKI (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2006
Registreringsdato: 01.02.2006
Blå bog (fortsat)
Ira har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.12.2014 - 27.10.2022
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.06.1994 - 01.02.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1989 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ira Bashari er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IRAPIA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.515' DKK. Igennem holdingselskabet IRAPIA HOLDING ApS har Ira derfor også ejerandele i PURPLE ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Ira Bashari, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor PURPLE ApS kunne offentliggøre et overskud på 509' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor PURPLE ApS kunne offentliggøre et underskud på 528' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103' DKK (PURPLE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.561' DKK (PURPLE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.515' DKK (IRAPIA HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ira' netværk er Pia Lisette Bashari.