Hans Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØBY VVS-& MASKINFORRETNING I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.921' DKK B.H.K. HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -6' DKK H.B.K. SØBY ApS (2021) |
Største egenkapital: | 31.903' DKK B.H.K. HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 15.740' DKK Hobby Huset A/S (Nu: HH Trælast & Byggecenter A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos SØBY V.V.S. & MASKINFORRETNING A/S (Nu: Nr. Søby VVS A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Nr. Søby VVS A/S (33 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1985 hos SØBY VVS-& MASKINFORRETNING I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Aage Nielsen, Kurt Nielsen, Leif Nielsen at Hans Nielsen stiftede SØBY VVS-& MASKINFORRETNING I/S den dag i januar 1985. Titlen som Ejer og Stifter havde Hans i 23 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
H.L.K. BOLIG ApS
Ejerandel: 100% -
B.H.K. HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
HN Holding Søby ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Nr. Søby VVS A/S
Via B.H.K. HOLDING A/S -
H.B.K. SØBY ApS
Via Nr. Søby VVS A/S -
SØBY VVS EJENDOMME ApS
Via B.H.K. HOLDING A/S -
HH Trælast & Byggecenter A/S
Via B.H.K. HOLDING A/S -
Ejendommen Søbyvej 35 ApS
Via B.H.K. HOLDING A/S
Direktørposter (6)
-
H.L.K. BOLIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2015 -
SØBY VVS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2016 -
B.H.K. HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2011 -
HH Trælast & Byggecenter A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2020 -
Ejendommen Søbyvej 35 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2020 -
HN Holding Søby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
SØBY VVS EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2009 -
B.H.K. HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.10.2011 -
HH Trælast & Byggecenter A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2020 -
Ejendommen Søbyvej 35 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (33)
-
HNBN Holding Søby ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
HN Holding Søby ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
HNBN Holding Søby ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
04.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
19.06.2009 - Stadig aktiv
Direktør
18.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.05.2024 - 04.06.2024
Ejerandel: 50%
Hans Nielsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• B.H.K. HOLDING A/S (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31.903' DKK.
• HN Holding Søby ApS (ejer pt. 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Hans Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor B.H.K. HOLDING A/S landede et overskud på 3.921' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor H.L.K. BOLIG ApS landede et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.353' DKK (B.H.K. HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (H.B.K. SØBY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.903' DKK (B.H.K. HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (H.B.K. SØBY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Brian Nielsen.