Karsten Alfred Fisker
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FISKER SKANDERBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.808' DKK FISKER SKANDERBORG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -823' DKK KARSTEN FISKER HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 33.518' DKK KARSTEN FISKER HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 17.752' DKK FISKER SKANDERBORG A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos FISKER SKANDERBORG A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af FISKER SKANDERBORG A/S (31 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1988 hos FISKER SKANDERBORG A/S (tidligere FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Karsten Alfred Fisker i 16 år 4 måneder, inden stoppet den 19. maj 2004.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 3.856' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KARSTEN FISKER HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Karsten Fisker
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FISKER SKANDERBORG A/S
Via KARSTEN FISKER HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KARSTEN FISKER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
FISKER SKANDERBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2019
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
FISKER SKANDERBORG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2019
Registreringsdato: 19.09.2019 -
FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
FISKER PAKKEMASKINER. SKANDERBORG A/S (Nu: FISKER SKANDERBORG A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2004
Registreringsdato: 19.05.2004
Blå bog (fortsat)
Karsten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.01.1988 - 19.05.2004
Direktør
15.01.1988 - 01.07.2019
Reel ejer
01.12.2015 - 20.03.2019
Reel ejer
21.03.2019 - 20.09.2019
Bestyrelsesmedlem
19.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,1%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KARSTEN FISKER HOLDING ApS fremviste et overskud på 8.731' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor KARSTEN FISKER HOLDING ApS fremviste et underskud på 823' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 3.856' DKK (FISKER SKANDERBORG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 33.518' DKK (KARSTEN FISKER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 10.751' DKK (FISKER SKANDERBORG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Peter Monrad Henningsen.