Thorkild Gjelstrup Karlsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1983 (41 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | THORKILD KARLSEN TØMRERMESTER (Ejer) |
Største overskud: | 618' DKK KARLSEN BYG A/S (2015-16) |
Største underskud: | -7.187' DKK ØSTERVRÅ ANDELSKASSE (2020) |
Største egenkapital: | 7.974' DKK ØSTERVRÅ ANDELSKASSE (2020) |
Største gæld: | 7.802' DKK SUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KARLSEN BYG A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af THORKILD KARLSEN TØMRERMESTER (41 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1983 hos THORKILD KARLSEN TØMRERMESTER med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thorkild Gjelstrup Karlsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Thorkild nu bestreddet i 41 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THORKILD KARLSEN TØMRERMESTER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TK HOLDING. ØSTERVRAA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApS
Via TK HOLDING. ØSTERVRAA ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
KARLSEN BYG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2008
Ejendomme (7)
Tidslinje (10)
-
SUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
TK HOLDING. ØSTERVRAA ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
ApS MKML NR. 181 (Nu: KARLSEN TOTALBYG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2012
Registreringsdato: 15.10.2012
Blå bog (fortsat)
Thorkild har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.08.2009 - 10.03.2023
Reel ejer
12.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.01.1999 - 10.03.2023
Ejer
04.01.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.1988 - 15.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApS kunne offentliggøre et overskud på 379' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SUNDHEDSHUS ØSTERVRAA ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.092' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thorkild' netværk er René Gjelstrup Karlsen.