John Stoklund Strøm
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Byrumgaard v/John Stoklund Strøm (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Byrumgaard v/John Stoklund Strøm (41 år 9 måneder) |
Det startede i 1982 ved Byrumgaard v/John Stoklund Strøm (tidligere LANDMAND V/JOHN STOKLUND STRØM) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af John Stoklund Strøm og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har John nu bestreddet i 41 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af kernefrugter og stenfrugter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Byrumgaard v/John Stoklund Strøm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (3)
-
KM 490 ApS (Nu: LÆSØ SLAGTERI ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.1993
Registreringsdato: 09.07.1993 -
KM 490 ApS (Nu: LÆSØ SLAGTERI ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.1990
Registreringsdato: 01.11.1990 -
LANDMAND V/JOHN STOKLUND STRØM (Nu: Byrumgaard v/John Stoklund Strøm) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.1982
Registreringsdato: 20.12.1982
Blå bog (fortsat)
John har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
20.12.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1990 - 09.07.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Else Merete Larsen.