Jonas Jacobsen Maach
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JJCopenhagen v/Jonas Jacobsen (Ejer) |
Største overskud: | 876' DKK TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS (2022) |
Største underskud: | -48' DKK TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS (2020) |
Største egenkapital: | 860' DKK TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS (2022) |
Største gæld: | 1.369' DKK TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JJCopenhagen v/Jonas Jacobsen (23 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1996 i JJCopenhagen v/Jonas Jacobsen (tidligere JACOBSEN TEKNIK V/JONAS JACOBSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jonas Jacobsen Maach der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jonas i 23 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 14. september 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JJ Holding 2017 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS
Via JJ Holding 2017 ApS -
No. 186 ApS
Via JJ Holding 2017 ApS
Direktørposter (2)
-
TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2015 -
JJ Holding 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
JACOBSEN TEKNIK V/JONAS JACOBSEN (Nu: JJCopenhagen v/Jonas Jacobsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020 -
JJ Holding 2017 IVS (Nu: JJ Holding 2017 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.12.2017
Registreringsdato: 23.12.2017
Blå bog (fortsat)
Jonas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.02.2015 - Stadig aktiv
Ejer
16.02.2015 - 16.03.2023
Reel ejer
16.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.10.1996 - 14.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jonas Jacobsen Maach er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JJ Holding 2017 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 472' DKK. Gennem holdingselskabet JJ Holding 2017 ApS har Jonas derfor også andele i TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS (50-66.65%) & No. 186 ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jonas Jacobsen Maach, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS kunne fremvise et overskud på 876' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS kunne fremvise et underskud på 48' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 691' DKK (JJ Holding 2017 IVS (Nu: JJ Holding 2017 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 472' DKK (JJ Holding 2017 IVS (Nu: JJ Holding 2017 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 426' DKK (TAKIN' CARE OF BUSINESS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Dorthe Maach.