David Frøkjær-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1983 (41 år) |
Karrieren startede hos: | Udlejningsejendomme v/David Frøkjær (Ejer) |
Største overskud: | 3.852' DKK EJENDOMSSELSKABET BLOVSTRØD ApS (2014-15) |
Største underskud: | -476' DKK SDF Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 22.922' DKK NORTUNG HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 18.150' DKK BIGAS AUTOKØLERFABRIK ApS (Nu: NTI ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos S-Design ApS (Nu: NTI-Design ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejningsejendomme v/David Frøkjær (32 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1983 i Udlejningsejendomme v/David Frøkjær (tidligere FRØKJÆR CLASSIC V/DAVID FRØKJÆR-JENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af David Frøkjær-Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred David i 32 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 23. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SDF Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (5)
-
Kroen SDF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020 -
SDF Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2018 -
EJENDOMSSELSKABET BLOVSTRØD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2024 -
SDF Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2016 -
Rustfri Design aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2020
Tidslinje (32)
-
EJENDOMSSELSKABET BLOVSTRØD ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
NORTUNG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
S-Design ApS (Nu: NTI-Design ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022
Blå bog (fortsat)
David har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2015 - 10.02.2022
Reel ejer
18.02.2016 - 10.01.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.06.2019 - 01.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2018 - 01.08.2019
Direktør
01.08.2019 - 06.12.2020
Direktør
07.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.07.2021 - 19.07.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor NORTUNG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.625' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SDF Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 476' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.429' DKK (Rustfri Design aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.851' DKK (SDF Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (SDF Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Sandra Anny Schach Frøkjær-Jensen.