Thorkild Hammer Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FR S.M.B.A (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af VEJLBJERGGÅRD V/THORKILD HAMMER FREDERIKSEN (28 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1986 ved FR S.M.B.A (tidligere FÆLLESRUGERIET A.M.B.A.) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Thorkild Hammer Frederiksen i 14 år 1 måned, før stoppet den 31. marts 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. maj 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VEJLBJERGGÅRD V/THORKILD HAMMER FREDERIKSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FÆLLESRUGERIET A.M.B.A. (Nu: FR S.M.B.A)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2000
Registreringsdato: 31.03.2000 -
VEJLBJERGGÅRD V/THORKILD HAMMER FREDERIKSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1996
Registreringsdato: 01.01.1996 -
FÆLLESRUGERIET A.M.B.A. (Nu: FR S.M.B.A)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.1986
Registreringsdato: 28.02.1986
Blå bog (fortsat)
Thorkild har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.02.1986 - 31.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab