Michael Gregersen
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 18.02.2002 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 132.688' DKK EJENDOMSSELSKABET ENGTOFTEN ApS (2015) |
Største underskud: | -1.462.555' DKK RORY EDB-SYSTEMER A/S (Nu: ESSEX FINANS ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 36.933' DKK DELACOUR DANIA ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB) (2015) |
Største gæld: | 675.568' DKK RORY EDB-SYSTEMER A/S (Nu: ESSEX FINANS ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 117 årsværk hos DELACOUR DANIA ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB) (2015) |
Det begyndte for nu flere år siden ved EJENDOMSSELSKABET AF 18.02.2002 A/S (tidligere A/S DEN FOLKELIGE FORSAMLINGSBYGNING I SILKEBORG) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Michael Gregersen i 55 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. juni 1988.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Investeringsanpartsselskabet af 25/6 2018
Ejerandel: 100% -
MGR
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TFD, Total Finans Danmark A/S
Via Investeringsanpartsselskabet af 25/6 2018 -
TFD II, Total Finans Danmark A/S
Via Investeringsanpartsselskabet af 25/6 2018
Direktørposter (1)
-
Investeringsanpartsselskabet af 25/6 2018
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
TFD, Total Finans Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2015
Ejendomme (4)
Tidslinje (140)
-
Dyhrberg Huse ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
Dyhrberg Invest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
Dyhrberg Huse ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 89 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter og Ejer
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - 20.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - 20.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2022 - 02.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Gregersen er desuden ejer af 2 holdingselskaber TFD, Total Finans Danmark A/S (27,5%) og TFD II, Total Finans Danmark A/S (25%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Gregersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Michael Gregersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved DELACOUR DANIA ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (Nu: DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB) der præsenterede et overskud på 3.275' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 58 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 55 år 1 måned fra 1933 til 1988 hos EJENDOMSSELSKABET AF 18.02.2002 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.977' DKK (TFD II, Total Finans Danmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.534' DKK (ADVOKATANPARTSSELSKABET M.G. (Nu: Investeringsanpartsselskabet af 25/6 2018)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.932' DKK (TFD, Total Finans Danmark A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Thomas Jensen.