John Schmidt Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLANGERUP AFSLIBNING OG FACADERENOVERING V/J SCHMIDT ANDERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 28.598' DKK NOVAFOS Holding A/S (2022) |
Største underskud: | -113.043' DKK NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Største egenkapital: | 10.978.772' DKK NOVAFOS Holding A/S (2022) |
Største gæld: | 5.308.585' DKK NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Flest årsværk: | 357 årsværk hos NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SLANGERUP AFSLIBNING OG FACADERENOVERING V/J SCHMIDT ANDERSEN (35 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1989 i SLANGERUP AFSLIBNING OG FACADERENOVERING V/J SCHMIDT ANDERSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af John Schmidt Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har John nu bestreddet i 35 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SLANGERUP AFSLIBNING OG FACADERENOVERING V/J SCHMIDT ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (53)
-
Fjordforbindelsen Frederikssund (Bestyrelsesmedlem)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022 -
NOVAFOS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
EGEDAL SPILDEVAND A/S (Nu: Novafos Spildevand Egedal A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.11.2017 - 17.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2015 - 25.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.11.2017 - 10.02.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
John Schmidt Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NOVAFOS Holding A/S der præsenterede et overskud på 28.598' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i NOVAFOS Holding A/S der præsenterede et underskud på 42.521' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2015 til 2022 hos Fjordforbindelsen Frederikssund.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.605' DKK (SLANGERUP BRUGSFORENING AMBA).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 113.043' DKK (NOVAFOS Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.872.094' DKK (NOVAFOS Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.621' DKK (NOVAFOS A/S).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Torben Flinch.