Torkild Forman
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AIDT SUNSTORE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.818' DKK AIDT MILJØ A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2021) |
Største underskud: | -2.854' DKK AIDT MILJØ A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2014) |
Største egenkapital: | -3.340' DKK AIDT MILJØ A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2021) |
Største gæld: | 33.252' DKK AIDT MILJØ A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos AIDT MILJØ A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aidt ejendomsselskab - Miljøet I/S (26 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1990 ved AIDT SUNSTORE ApS (tidligere VICH 2024 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Torkild Forman i 10 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2000.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aidt Økopunkt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
UDLEJNINGSEJENDOM V/HANS JØRGEN CHRISTENSEN & TORKIL FORMAN (Nu: Aidt ejendomsselskab - Miljøet I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
Aidt Økopunkt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2016
Registreringsdato: 29.08.2016 -
AIDT MILJØ A/S (Nu: SV Thorsø A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2003
Registreringsdato: 05.02.2003
Blå bog (fortsat)
Torkild har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
UDLEJNINGSEJENDOM V/HANS JØRGEN CHRISTENSEN & TORKIL FORMAN (Nu: Aidt ejendomsselskab - Miljøet I/S)Stifter og Ejer
01.07.1990 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.10.1996 - 05.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.1990 - 30.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab