Flemming Kozok Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOZOK INVEST V/FLEMMING KOZOK SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 13.059' DKK INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -1.878' DKK KOZOK INVEST ApS (Nu: X-78 ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 37.868' DKK INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 33.094' DKK INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af X-78 ApS (24 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1999 i KOZOK INVEST V/FLEMMING KOZOK SØRENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Flemming Kozok Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Flemming i 3 år 5 måneder, inden stoppet d. 10. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor investeringsforeninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
X-78 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GOOD ROBOT ApS
Via X-78 ApS
Direktørposter (2)
-
X-78 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2000 -
GOOD ROBOT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2013
Tidslinje (13)
-
GOOD ROBOT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2013
Registreringsdato: 16.09.2013 -
BRIDGE VENTURES FUND III A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2010
Registreringsdato: 07.04.2010 -
HORSTMANN HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2009
Registreringsdato: 16.06.2009
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2006 - 07.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2006 - 16.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2006 - 21.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor KOZOK INVEST ApS (Nu: X-78 ApS) landede et overskud på 4.835' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KOZOK INVEST ApS (Nu: X-78 ApS) landede et underskud på 1.878' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.903' DKK (INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 481' DKK (HORSTMANN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 37.868' DKK (INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 216' DKK (HORSTMANN HOLDING ApS).