Kim Schuldt-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1985 (39 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sl-Regnskabsservice v/Kim Schuldt-Larsen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5' DKK KSL HORNBÆK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 103' DKK KSL HORNBÆK ApS (2014) |
Største gæld: | 19' DKK KSL HORNBÆK ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sl-Regnskabsservice v/Kim Schuldt-Larsen (27 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1985 i Sl-Regnskabsservice v/Kim Schuldt-Larsen (tidligere SL-REGNSKABSSERVICE V/KIM SCHULDT-LARSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kim Schuldt-Larsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kim i 27 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSL HORNBÆK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KSL HORNBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2001
Repræsentant (1)
-
A/B Østparken II
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
A/B Østparken II
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
SL-REGNSKABSSERVICE V/KIM SCHULDT-LARSEN (Nu: Sl-Regnskabsservice v/Kim Schuldt-Larsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012 -
P. M. EL-ANLÆG ApS
Removed as auditorDato: 25.06.2002
Registreringsdato: 25.06.2002
Blå bog (fortsat)
Kim har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
04.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.08.2017 - 05.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.1985 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
31.12.1987 - 25.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KSL HORNBÆK ApS fremviste et underskud på 5' DKK.