Niels Jørgen Vestergaard
Karrieren startede hos: | GDR NIELS JØRGEN VESTERGÅRD (Ejer) |
Største overskud: | 3.086' DKK K/S WUNDERSLEBEN II (2020) |
Største underskud: | -168' DKK K/S WUNDERSLEBEN II (2016) |
Største egenkapital: | 102' DKK GD WIND SIEBTE KOMPLEMENTAR AF 01.11.2008 ApS (2014) |
Største gæld: | 7.201' DKK K/S WUNDERSLEBEN II (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VESTJUNGE KOMPLEMENTAR ApS (2022) |
Det startede for alvor for nu meget længe siden i GDR NIELS JØRGEN VESTERGÅRD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Jørgen Vestergaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Niels i 52 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af slagtesvin. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VESTJUNGE KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
GD WIND SIEBTE KOMPLEMENTAR AF 01.11.2008 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S WUNDERSLEBEN II
Via VESTJUNGE KOMPLEMENTAR ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S WUNDERSLEBEN II
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2007
Tidslinje (16)
-
GDR NIELS JØRGEN VESTERGÅRD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
GD WIND SIEBTE KOMPLEMENTAR AF 01.11.2008 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2021
Registreringsdato: 28.12.2021 -
INGSTRUP SØ MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2014
Registreringsdato: 08.04.2014
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
06.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
15.07.1970 - 30.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
20.11.2008 - 28.12.2021
Ejer
20.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
26.09.1994 - 08.04.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S WUNDERSLEBEN II kunne offentliggøre et overskud på 3.086' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S WUNDERSLEBEN II kunne offentliggøre et underskud på 168' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (GD WIND SIEBTE KOMPLEMENTAR AF 01.11.2008 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (VESTJUNGE KOMPLEMENTAR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (GD WIND SIEBTE KOMPLEMENTAR AF 01.11.2008 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Michael Vestergaard.