Jan Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUUN'S MONTAGE V/JAN BRUUN (Ejer) |
Største overskud: | 1.670' DKK LR MARINE A/S (2022) |
Største underskud: | -1.340' DKK LR MARINE A/S (2017) |
Største egenkapital: | 2.819' DKK LR MARINE A/S (2015) |
Største gæld: | 13.494' DKK LR MARINE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LR MARINE A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRUUNS SERVICE ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 ved BRUUN'S MONTAGE V/JAN BRUUN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jan Bruun der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jan i 9 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRUUNS SERVICE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Danish Marine-Off-shore and Industrial Service ApS
Via BRUUNS SERVICE ApS
Direktørposter (1)
-
BRUUNS SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LR MARINE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2020
Registreringsdato: 26.02.2020 -
PER IVAR NIKOLAISEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2014
Registreringsdato: 07.07.2014 -
PER IVAR NIKOLAISEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.09.2013
Registreringsdato: 19.09.2013
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2013 - 26.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.09.2013 - 07.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1999 - 31.01.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor BRUUNS MONTAGE ApS (Nu: BRUUNS SERVICE ApS) fremviste et overskud på 205' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BRUUNS MONTAGE ApS (Nu: BRUUNS SERVICE ApS) fremviste et underskud på 153' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 865' DKK (LR MARINE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 91' DKK (Danish Marine-Off-shore and Industrial Service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.608' DKK (LR MARINE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2' DKK (BRUUNS MONTAGE ApS (Nu: BRUUNS SERVICE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Carsten Manniche Nielsen.