Niels Henrik Stæhr
Karrieren startede hos: | G. & P. STÆHR ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 144.560' DKK AIRMASTER A/S (2023) |
Største underskud: | -4.057' DKK AuRoCon A/S (2023) |
Største egenkapital: | 154.246' DKK STÆHR & JENSEN A/S (Nu: Staehr Jensen Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 66.804' DKK AIRMASTER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 188 årsværk hos AIRMASTER A/S (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i G. & P. STÆHR ApS (tidligere TURBOVENT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Henrik Stæhr i 20 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 6. april 1993.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 478' DKK.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
HPT II Holding ApS
Ejerandel: 100% -
S. Stæhr Holding ApS
Ejerandel: 0% -
C. Stæhr Holding ApS
Ejerandel: 0% -
Mova Holding ApS
Ejerandel: 0% -
CEST HOLDING ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
HPT HOLDING ApS
Via HPT II Holding ApS -
Staehr Jensen Holding A/S
Via HPT HOLDING ApS -
Staehr Jensen MH ApS
Via Staehr Jensen Holding A/S -
BlackWood Ventures Fund I EuVECA K/S
Via HPT HOLDING ApS -
Stæhr NextGen ApS
Via HPT II Holding ApS -
Aktieselskabet af 17.6.2020
Via Stæhr NextGen ApS -
AuRoCon A/S
Via Aktieselskabet af 17.6.2020
Direktørposter (10)
-
Staehr Jensen MH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021 -
HPT II Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2021 -
CEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2023 -
S. Stæhr Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2023 -
Aktieselskabet af 17.6.2020
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2020 -
Staehr Jensen Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.1998 -
HPT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2003 -
Stæhr NextGen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2023 -
C. Stæhr Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2023 -
Mova Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Aktieselskabet af 17.6.2020
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2020 -
Staehr Jensen Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.1998 -
AuRoCon A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (62)
-
AIRMASTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
S. Stæhr Holding ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
CEST HOLDING ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
04.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.05.2006 - 01.03.2024
Reel ejer
04.05.2006 - 06.04.2023
Reel ejer
07.04.2023 - 01.03.2024
Ejerandel: 42,3% -
Reel ejer
22.06.2020 - 16.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - 18.06.2023
Reel ejer
17.06.2022 - 15.11.2023
Bestyrelsesmedlem
19.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 3,8% -
Reel ejer
06.06.2023 - 07.08.2023
Direktør
06.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,9%
Niels Henrik Stæhr er indehaver af 5 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• HPT II Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 115.562' DKK.
• Mova Holding ApS (1% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 115.562' DKK.
• C. Stæhr Holding ApS (1% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 115.562' DKK.
• S. Stæhr Holding ApS (1% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 115.562' DKK.
• CEST HOLDING ApS (1% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 115.562' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 4 holdingselskaber som Staehr Jensen Holding A/S (45%), HPT HOLDING ApS (90%), Staehr Jensen MH ApS (41,5%) & Stæhr NextGen ApS (10,9%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Henrik Stæhr, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor STÆHR & JENSEN A/S (Nu: Staehr Jensen Holding A/S) kunne fremvise et overskud på 99.464' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Aktieselskabet af 17.6.2020 kunne fremvise et underskud på 126' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 144.560' DKK (AIRMASTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.057' DKK (AuRoCon A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 154.246' DKK (STÆHR & JENSEN A/S (Nu: Staehr Jensen Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -174' DKK (AuRoCon A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Kim Kristian Jensen.