Henrik Ancher Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMENE KILDEBRØNDEVEJ 50-54 V/HENRIK ANCHER PEDERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 2.667' DKK ANCHER'S HAVECENTER ApS (2013-14) |
Største underskud: | -4.023' DKK DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 26.842' DKK Henrik Ancher Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 36.227' DKK ANCHER'S HAVECENTER ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos ANCHER'S HAVECENTER ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMMENE KILDEBRØNDEVEJ 50-54 V/HENRIK ANCHER PEDERSEN (37 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1987 hos EJENDOMMENE KILDEBRØNDEVEJ 50-54 V/HENRIK ANCHER PEDERSEN i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Henrik Ancher Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Henrik nu besiddet i 37 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMMENE KILDEBRØNDEVEJ 50-54 V/HENRIK ANCHER PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Henrik Ancher Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANCHER'S HAVECENTER ApS
Via DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.1998 -
Henrik Ancher Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2022
Tidslinje (12)
-
Henrik Ancher Ejendomme ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
Henrik Ancher Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
MEJOKA ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2007
Registreringsdato: 12.01.2007
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
25.11.1997 - Stadig aktiv
Direktør
13.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.02.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.03.1999 - 29.09.2024
Reel ejer
30.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
13.01.1998 - 12.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Ancher Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.252' DKK. Gennem sit holdingselskab DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS har Henrik dermed også andele i ANCHER'S HAVECENTER ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Henrik Ancher Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ANCHER'S HAVECENTER ApS landede et overskud på 2.667' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS landede et underskud på 4.023' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.463' DKK (Henrik Ancher Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4.023' DKK (DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.842' DKK (Henrik Ancher Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 5.252' DKK (DORTE ANCHER PEDERSEN HOLDING ApS).