Christian Jacob Flarup
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Christian Jacob Flarup (Ejer) |
Største overskud: | 94.522' DKK TRESU A/S (2016-17) |
Største underskud: | -356.149' DKK Tresu Group Holding A/S (2018) |
Største egenkapital: | 321.993' DKK DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S (2015-16) |
Største gæld: | 875.898' DKK DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 700 årsværk hos DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af CJF ApS (24 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1988 ved Christian Jacob Flarup (tidligere FSH V/CHRISTIAN FLARUP) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Christian Jacob Flarup der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christian i 16 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CJF ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ETRECO A/S
Via CJF ApS
Direktørposter (1)
-
CJF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
ETRECO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.01.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
TRESU A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
Tresu Group Holding A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023 -
Tresu Investment Holding A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.01.2011 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via CJF ApS -
Stifter, Direktør og Reel ejer
01.04.2000 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.11.2022 - 08.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.11.2022 - 08.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.11.2022 - 08.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DUBA-B8 A/S (Nu: B8 A/S) kunne offentliggøre et overskud på 8.411' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tresu Group Holding A/S kunne offentliggøre et underskud på 239.487' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 751' DKK (ETRECO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 239.487' DKK (Tresu Group Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.923' DKK (WINDOWMASTER A/S (Nu: WindowMaster International A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -344.885' DKK (Tresu Group Holding A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Morten Mads Lynggaard.