Lars Brusendal
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARTIVIN V/LARS BRUSENDAL (Ejer) |
Største overskud: | 306' DKK Stillads Formidling ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 334' DKK A7 Invest ApS (2022) |
Største gæld: | 91' DKK Stillads Formidling ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af REKLAMEUDBYDEREN ApS (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1994 ved PARTIVIN V/LARS BRUSENDAL i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Brusendal der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 5 år 11 måneder, før stoppet den 31. maj 2000.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A7 Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Stillads Formidling ApS
Via A7 Invest ApS -
CPH9 ApS
Via A7 Invest ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Stillads Formidling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021 -
A7 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2021 -
CPH9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2024
Tidslinje (14)
-
CPH9 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Ink and Art CPH ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
Ink and Art CPH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2021
Registreringsdato: 19.10.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.10.2021 - 27.04.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.04.2007 - 12.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Brusendal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A7 Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 212' DKK. Gennem holdingselskabet A7 Invest ApS har Lars derfor også andele i Stillads Formidling ApS (100%) og CPH9 ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Brusendal, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Stillads Formidling ApS kunne fremvise et overskud på 306' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37' DKK (Stillads Formidling ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 212' DKK (A7 Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 210' DKK (Stillads Formidling ApS).