Ejgil Liltorp Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 1974 (49 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FELAG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 27.026' DKK IT FORUM GRUPPEN A/S (2022-23) |
Største underskud: | -34.273' DKK TOPRENT A/S (2023) |
Største egenkapital: | 32.900' DKK WEBDANMARK.COM ApS (Nu: IMPACT A/S) (2023) |
Største gæld: | 61.902' DKK WEBDANMARK.COM ApS (Nu: IMPACT A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 248 årsværk hos WEBDANMARK.COM ApS (Nu: IMPACT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FELAG ApS (20 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos FELAG ApS (tidligere ORLA LARSEN ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ejgil Liltorp Jensen i 20 år 3 måneder, før stoppet d. 6. februar 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. september 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rådgivningsfirmaet Ejgil Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (119)
-
Ecovand A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024 -
IT FORUM GRUPPEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021 -
Ecovand A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2019
Registreringsdato: 27.08.2019
Blå bog (fortsat)
Ejgil har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2019 - 08.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2009 - 09.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2016 - 01.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2006 - 12.07.2011
Ejer
12.07.2011 - 07.04.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejgil Liltorp Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos IT FORUM GRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 11.469' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos NIELSEN DEKOR HOLDING A/S (Nu: Udengaard HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 3.164' DKK.
Ejgil har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 6 måneder fra 2009 til 2021 hos IT FORUM GRUPPEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 25.046' DKK (WEBDANMARK.COM ApS (Nu: IMPACT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.273' DKK (TOPRENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.900' DKK (WEBDANMARK.COM ApS (Nu: IMPACT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.114' DKK (TOPRENT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ejgil' netværk er Mikkel Benner Lyngholm.