Peter Glargaard Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1995 (29 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CIFON DATA V/PETER GLARGAARD RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 10.409' DKK ATP PENSIONSERVICE A/S (2014) |
Største underskud: | -5.425' DKK Anavo P/S (2023) |
Største egenkapital: | 63.280' DKK ATP PENSIONSERVICE A/S (2014) |
Største gæld: | 51.614' DKK ATP PENSIONSERVICE A/S (2014) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Anavo P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CIFON DATA V/PETER GLARGAARD RASMUSSEN (7 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1995 i CIFON DATA V/PETER GLARGAARD RASMUSSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Glargaard Rasmussen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peter i 7 år 2 måneder, inden stoppet d. 15. maj 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mace Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Anavo P/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Mace Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Mace Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2022
Repræsentant (1)
-
Den Gamle Skole
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.08.2023
Tidslinje (9)
-
Anavo P/S
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
Den Gamle Skole
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023 -
Mace Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.11.2022
Registreringsdato: 03.11.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.2022 - 25.10.2023
Ejer
08.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Mace Invest ApS -
Direktør
01.04.2010 - 01.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.02.1995 - 15.05.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Glargaard Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mace Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -847' DKK. Igennem sit holdingselskab Mace Invest ApS har Peter dermed også ejerandele i Anavo P/S (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Glargaard Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Anavo P/S fremviste et overskud på 5.142' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Anavo P/S fremviste et underskud på 5.425' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.425' DKK (Anavo P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.181' DKK (Anavo P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -847' DKK (Mace Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Tom Deichmann.