Erland Bechgren
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | ERLAND BECHGREN OG LENE DYBRO BECHGREN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERLAND BECHGREN OG LENE DYBRO BECHGREN (29 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1995 hos ERLAND BECHGREN OG LENE DYBRO BECHGREN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Lene Dybro Bechgren at Erland Bechgren stiftede ERLAND BECHGREN OG LENE DYBRO BECHGREN den dag i oktober 1995. Titlen som Ejer og Stifter har Erland nu bestreddet i 29 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen taxikørsel.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERLAND BECHGREN OG LENE DYBRO BECHGREN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2019
Registreringsdato: 29.04.2019 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2018
Registreringsdato: 24.04.2018 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2010
Registreringsdato: 15.12.2010
Blå bog (fortsat)
Erland har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.1997 - 25.04.2001
Bestyrelsesmedlem
07.05.2002 - 29.04.2009
Bestyrelsesmedlem
15.12.2010 - 15.12.2010
Bestyrelsesmedlem
15.12.2010 - 24.04.2018
Bestyrelsesmedlem
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Erland har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2010 til 2018 hos ODENSE TAXI A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Erland' netværk er Lene Dybro Bechgren.