Leif Sigersen Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1990 - 31. aug. 2002 |
Karrieren startede hos: | LS Leif Sigersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LS Leif Sigersen (34 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1990 ved LS Leif Sigersen (tidligere GAVEN TIL PAVEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Leif Sigersen Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Leif nu besiddet i 34 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden reklamevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LS Leif Sigersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Pavens Kammer I/S Bådhuset (Nu: Pavens Kammer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2002
Registreringsdato: 31.08.2002 -
Pavens Kammer I/S Bådhuset (Nu: Pavens Kammer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.1999
Registreringsdato: 01.06.1999 -
GAVEN TIL PAVEN (Nu: LS Leif Sigersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1990
Registreringsdato: 01.07.1990
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.1999 - 31.08.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager