Jacob Juul Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1993 (31 år) |
Karrieren startede hos: | JAMA BYG/ JACOB JUUL MADSEN (Ejer) |
Største overskud: | 30.655' DKK NFVJ ApS (2020-21) |
Største underskud: | -24.451' DKK NFVJ ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 71.859' DKK NFVJ ApS (2020-21) |
Største gæld: | 45.381' DKK Klaregade 40-42 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Jama Byg ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAMA BYG/ JACOB JUUL MADSEN (24 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1993 ved JAMA BYG/ JACOB JUUL MADSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jacob Juul Madsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jacob i 24 år, før fratrædelsen den 30. september 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NFVJ ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMSSELSKABET OVER HOLLUF ApS
Via NFVJ ApS -
Jama Bolig ApS
Via NFVJ ApS -
Klaregade 40-42 ApS
Via NFVJ ApS
Direktørposter (4)
-
NFVJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2006 -
EJENDOMSSELSKABET OVER HOLLUF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2019 -
Jama Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2017 -
Klaregade 40-42 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
NF Leasing ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
EJENDOMSSELSKABET OVER HOLLUF II ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
Jama Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
05.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.05.2017 - 18.09.2024
Direktør
22.05.2017 - 12.03.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2017 - 13.02.2024
Direktør
30.06.2017 - 31.08.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.06.2007 - 13.02.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.06.2007 - 30.09.2020
Ejerandel: 100%
Jacob Juul Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NFVJ ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 46.071' DKK. Gennem sit holdingselskab NFVJ ApS har Jacob dermed også andele i EJENDOMSSELSKABET OVER HOLLUF ApS (100%), Jama Bolig ApS (100%) og Klaregade 40-42 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jacob Juul Madsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor NFVJ ApS landede et overskud på 30.655' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor NFVJ ApS landede et underskud på 24.451' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 140' DKK (NF Leasing ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 24.451' DKK (NFVJ ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 46.071' DKK (NFVJ ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 35' DKK (EJENDOMSSELSKABET OVER HOLLUF ApS).