Michael Baht Bramsnæs
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLANEX PUBLISHING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 882' DKK TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS) (2017) |
Største underskud: | -85' DKK TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 321' DKK TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.792' DKK TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBM (33 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1989 ved PLANEX PUBLISHING A/S (tidligere CALENDAR PUBLISHING A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Michael Baht Bramsnæs i 2 år 6 måneder, før stoppet den 3. juni 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. september 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MBM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
The Competence Company ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
The Competence Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2003
Tidslinje (11)
-
TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2019
Registreringsdato: 30.04.2019 -
The Competence Company ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2017
Registreringsdato: 30.12.2017 -
TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2017
Registreringsdato: 29.12.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
22.11.2017 - 16.08.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2003 - 30.04.2019
Direktør
12.03.2003 - Stadig aktiv
Ejer
10.11.2007 - 29.12.2017
Reel ejer
10.11.2007 - Stadig aktiv
Ejer
30.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.12.1989 - 03.06.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS) kunne fremvise et overskud på 882' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS) kunne fremvise et underskud på 85' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Lars Ulrik Holm.