Klaus Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HVISA A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.141' DKK HAVNENS MOTORVÆRKSTED ApS (Nu: A/S SCAN HVIDE SANDE) (2020-21) |
Største underskud: | -1.206' DKK CSJ-KNMBH Holding apS (Nu: AS SCAN Group ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 25.353' DKK HAVNENS MOTORVÆRKSTED ApS (Nu: A/S SCAN HVIDE SANDE) (2020-21) |
Største gæld: | 64.163' DKK CSJ-KNMBH Holding apS (Nu: AS SCAN Group ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos HAVNENS MOTORVÆRKSTED ApS (Nu: A/S SCAN HVIDE SANDE) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KLAUS OLESEN A/S (27 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 i HVISA A.M.B.A. som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Olesen i 1 år 1 måned, inden stoppet d. 30. december 1996.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KLAUS OLESEN A/S
Ejerandel: 100% -
Klaus Olesen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Enkelund v/Klaus Olesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
Klaus Olesen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2015 -
KLAUS OLESEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
KLAUS OLESEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
HAVNENS MOTORVÆRKSTED A/S (Nu: A/S SCAN HVIDE SANDE)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2024
Registreringsdato: 15.06.2024 -
CSJ-KNMBH Holding apS (Nu: AS SCAN Group ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2024
Registreringsdato: 15.06.2024 -
Hvide Sande Byferie ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.1997 - Stadig aktiv
Ejer
30.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - 15.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
05.07.1996 - 04.10.2005
Bestyrelsesmedlem
05.01.2007 - 15.06.2024
Ejer
30.06.2014 - 30.06.2015
Reel ejer
01.07.2015 - 31.10.2019
Reel ejer
01.11.2019 - 26.10.2022
Reel ejer
27.10.2022 - 01.11.2022
Reel ejer
02.11.2022 - 18.11.2022
Ejerandel: 8% -
Ejer
27.05.2015 - 06.06.2023
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor HAVNENS MOTORVÆRKSTED ApS (Nu: A/S SCAN HVIDE SANDE) fremviste et overskud på 8.487' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Hvide Sande Byferie ApS fremviste et underskud på 533' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.206' DKK (CSJ-KNMBH Holding apS (Nu: AS SCAN Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.129' DKK (CSJ-KNMBH Holding apS (Nu: AS SCAN Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -126' DKK (KLAUS OLESEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Pia Bach Olesen.