Lars Falk Jershauge
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1979 (45 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Service Center Fyn/ Lars Falck Jershauge (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Service Center Fyn/ Lars Falck Jershauge (45 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos Service Center Fyn/ Lars Falck Jershauge i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Falk Jershauge og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 45 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden it-servicevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Service Center Fyn/ Lars Falck Jershauge
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
JERSHAUGE ELEKTRONIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.02.1988
Registreringsdato: 09.02.1988 -
JERSHAUGE ELEKTRONIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.1982
Registreringsdato: 22.12.1982 -
Service Center Fyn/ Lars Falck Jershauge (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1979
Registreringsdato: 01.04.1979
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.12.1982 - 09.02.1988
Ejerandel: Intet ejerskab