Ronny Steenberg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Knudsminde v/Ronny Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.288' DKK SOROTO A/S (2021) |
Største underskud: | -1.801' DKK SOROTO HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 8.259' DKK SOROTO A/S (2022) |
Største gæld: | 18.391' DKK SOROTO A/S (2015) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos SOROTO A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Knudsminde v/Ronny Andersen (26 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1998 hos Knudsminde v/Ronny Andersen (tidligere Murermester Ronny Steenberg Andersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ronny Steenberg Andersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Ronny nu besiddet i 26 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Knudsminde v/Ronny Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nanome ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SOROTO HOLDING ApS
Via Nanome ApS -
SOROTO A/S
Via SOROTO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SOROTO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2017 -
SOROTO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2018 -
Nanome ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
SOROTO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2018 -
SOROTO HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
SOROTO HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018 -
SOROTO HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018 -
SOROTO HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 08.03.2018
Registreringsdato: 08.03.2018
Blå bog (fortsat)
Ronny har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.06.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
09.05.2005 - 07.03.2018
Ejer
09.05.2005 - 08.03.2018
Reel ejer
08.03.2018 - 01.01.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,25% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2017 - 31.01.2018
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
18.07.2013 - 02.01.2017
Direktør
12.01.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
13.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SOROTO HOLDING ApS
Ronny Steenberg Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nanome ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 697' DKK. Gennem sit holdingselskab Nanome ApS har Ronny dermed også andele i SOROTO HOLDING ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ronny Steenberg Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SOROTO A/S landede et overskud på 2.288' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SOROTO HOLDING ApS landede et underskud på 1.801' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.801' DKK (SOROTO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.916' DKK (SOROTO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 697' DKK (Nanome ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ronny' netværk er Hans Terney Rasmussen.