Christian Mejløe
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØRELÆRER CHRISTIAN MEJLØE (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KØRELÆRER CHRISTIAN MEJLØE (28 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 ved KØRELÆRER CHRISTIAN MEJLØE som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Christian Mejløe og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Christian nu besiddet i 28 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KØRELÆRER CHRISTIAN MEJLØE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Drive Trafikskole I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (8)
-
ENIC I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.10.2013
Registreringsdato: 15.10.2013 -
Drive Trafikskole I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013 -
Den Glade Bilskole Amager I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2012
Registreringsdato: 30.06.2012
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.12.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 15.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2009 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2010 - 31.01.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Ole Radosav Djurisic.