Michael Bøgh Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1989 (35 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | M H Transport Michael Bøgh Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 934' DKK Biosalg Sjælland ApS (Nu: Køge Brændesalg ApS) (2022) |
Største underskud: | -86' DKK M H TRANSPORT ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.421' DKK Biosalg Sjælland ApS (Nu: Køge Brændesalg ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.773' DKK Biosalg Sjælland ApS (Nu: Køge Brændesalg ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Biosalg Sjælland ApS (Nu: Køge Brændesalg ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M H Transport Michael Bøgh Hansen (19 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1989 i M H Transport Michael Bøgh Hansen (tidligere FISKER MICHAEL BØGH HANSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Bøgh Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 19 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Køge Brændesalg ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Køge Brændesalg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2015
Tidslinje (16)
-
M H TRANSPORT ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.01.2018
Registreringsdato: 25.01.2018 -
M H TRANSPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.02.2017
Registreringsdato: 24.02.2017 -
M H TRANSPORT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2017
Registreringsdato: 24.02.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
06.08.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2008 - 24.02.2017
Direktør
29.04.2008 - 24.02.2017
Ejer
01.05.2013 - 25.01.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.04.2008 - 21.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
27.06.1989 - 31.01.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1991 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Biosalg Sjælland ApS (Nu: Køge Brændesalg ApS) kunne fremvise et overskud på 934' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor M H TRANSPORT ApS kunne fremvise et underskud på 86' DKK.