Mark Allan Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | BYMAN CYKLER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 703' DKK BYMAN SPORT ApS (2022) |
Største underskud: | -60' DKK BYMAN SPORT ApS (2019) |
Største egenkapital: | 513' DKK BYMAN SPORT ApS (2023) |
Største gæld: | 2.910' DKK BYMAN SPORT ApS (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BYMAN SPORT ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BYMAN CYKLER I/S (33 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1991 ved BYMAN CYKLER I/S som Ejer. Mark Allan Johnsen købte en andel af virksomheden den 16. september 1991 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Mark af: Michael Engkilde. Rollen som Ejer har Mark nu besiddet i 33 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen cykel- og knallertforretninger.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MARK JOHNSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
BYMAN CYKLER I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
VM Consult v/Mark Johnsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BYMAN SPORT ApS
Via MARK JOHNSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MARK JOHNSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BYMAN SPORT ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
BYMAN SPORT ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
BYMAN SPORT ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2021
Registreringsdato: 30.03.2021
Blå bog (fortsat)
Mark har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
16.09.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.05.2006 - Stadig aktiv
Ejer
10.10.2016 - 30.03.2021
Reel ejer
19.10.2017 - 30.03.2021
Ejer
31.03.2021 - 30.06.2022
Reel ejer
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.04.2006 - 20.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BYMAN SPORT ApS fremviste et overskud på 703' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BYMAN SPORT ApS fremviste et underskud på 60' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4' DKK (BYMAN SPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 513' DKK (BYMAN SPORT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (MARK JOHNSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Dan Birch Gissel.