Kirsten Steen McFall
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Meadesign v/Kirsten Steen Mcfall (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Meadesign v/Kirsten Steen Mcfall (27 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1997 ved Meadesign v/Kirsten Steen Mcfall (tidligere Kirsten Steen Mcfall) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kirsten Steen McFall og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Kirsten nu besiddet i 27 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen prepress- og premedia-arbejde.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Meadesign v/Kirsten Steen Mcfall
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
TOOLS4MANAGERS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2004
Registreringsdato: 01.11.2004 -
TOOLS4MANAGERS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2002
Registreringsdato: 22.04.2002 -
Kirsten Steen Mcfall (Nu: Meadesign v/Kirsten Steen Mcfall) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.1997
Registreringsdato: 20.08.1997
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.08.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2002 - 01.11.2004
Ejerandel: Intet ejerskab