Hanne Sandsberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1992 (32 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | postmark/ Hanne Sandsberg (Ejer) |
Største overskud: | 721' DKK SANDSBERG HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -510' DKK SANDSBERG HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.869' DKK SANDSBERG HOLDING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos POSTMARK I ApS (Nu: POSTMARK ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af POSTMARK ApS (20 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1992 i postmark/ Hanne Sandsberg (tidligere Multo Hanne Sandsberg) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hanne Sandsberg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Hanne i 12 år 5 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SANDSBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
POSTMARK ApS
Via SANDSBERG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
POSTMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2004 -
SANDSBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SANDSBERG HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2010
Registreringsdato: 27.09.2010 -
SANDSBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2010
Registreringsdato: 27.09.2010 -
POSTMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2007
Registreringsdato: 14.03.2007
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.01.2004 - 14.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1992 - 01.10.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hanne Sandsberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SANDSBERG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.453' DKK. Gennem sit holdingselskab SANDSBERG HOLDING ApS har Hanne dermed også andele i POSTMARK ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Hanne Sandsberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SANDSBERG HOLDING ApS landede et overskud på 721' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SANDSBERG HOLDING ApS landede et underskud på 510' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 327' DKK (SANDSBERG HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 142' DKK (POSTMARK I ApS (Nu: POSTMARK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.453' DKK (SANDSBERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (POSTMARK I ApS (Nu: POSTMARK ApS)).