Lene Elisabeth Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDJYSK AUTO-TRANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.143' DKK NORDJYDSK AUTO-TRANS A/S (Nu: NORDJYSK AUTO-TRANS A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 30.733' DKK NORDJYDSK AUTO-TRANS A/S (Nu: NORDJYSK AUTO-TRANS A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 3.791' DKK NORDJYDSK AUTO-TRANS A/S (Nu: NORDJYSK AUTO-TRANS A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos NORDJYDSK AUTO-TRANS A/S (Nu: NORDJYSK AUTO-TRANS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lene`s Køreskole v/Lene Hansen (37 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1984 hos NORDJYSK AUTO-TRANS A/S (tidligere NORDJYDSK AUTO-TRANS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lene Elisabeth Lassen i 17 år 5 måneder, inden stoppet den 4. januar 2002.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vejgodstransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 3.636' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lene`s Køreskole v/Lene Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
NORDJYDSK AUTO-TRANS A/S (Nu: NORDJYSK AUTO-TRANS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2002
Registreringsdato: 04.01.2002 -
KØRELÆRER LENE E HANSEN (Nu: Lene`s Køreskole v/Lene Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.1987
Registreringsdato: 15.07.1987 -
NORDJYDSK AUTO-TRANS A/S (Nu: NORDJYSK AUTO-TRANS A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.07.1984
Registreringsdato: 20.07.1984
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.07.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.07.1984 - 04.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab