Jan Borsing
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 1983 - 31. dec. 2004 |
Karrieren startede hos: | Borsing Recording / TAO v/Jan Borsing (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Borsing Recording / TAO v/Jan Borsing (41 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1983 hos Borsing Recording / TAO v/Jan Borsing (tidligere Power Sound/Jan Borsing) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jan Borsing og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu bestreddet i 41 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen andre forlystelser og fritidsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Borsing Recording / TAO v/Jan Borsing
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Melodream Records I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004 -
Melodream Records I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2002
Registreringsdato: 20.02.2002 -
Power Sound/Jan Borsing (Nu: Borsing Recording / TAO v/Jan Borsing) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.1983
Registreringsdato: 01.09.1983
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.2002 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager