Steen Gammelgaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jul. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Datoselskabet af 1. oktober 2018 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.425' DKK SPECTRONIC DENMARK A/S (2021-22) |
Største underskud: | -21.420' DKK SPECTRONIC DENMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 47.925' DKK SPECTRONIC DENMARK A/S (2015) |
Største gæld: | 35.972' DKK SPECTRONIC DENMARK A/S (2014) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos SPECTRONIC DENMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af Seginova ApS (8 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2009 i Datoselskabet af 1. oktober 2018 A/S (tidligere DJURSLAND FODBOLDKLUB ELITE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Steen Gammelgaard Kristensen i 2 år 3 måneder, inden stoppet d. 10. november 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor sportsklubber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 viste et overskud på 250' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holdingselskabet 576302 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Seginova ApS
Via Holdingselskabet 576302 ApS -
Sebas Security Denmark Aps
Via Holdingselskabet 576302 ApS -
Baldur Nordic ApS
Via Holdingselskabet 576302 ApS
Direktørposter (3)
-
Baldur Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2023 -
Holdingselskabet 576302 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2018 -
Seginova ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Baldur Nordic ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
Frigg Training and Technology ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2020
Registreringsdato: 03.07.2020 -
Vitae ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2020
Registreringsdato: 03.07.2020
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Reel ejer
06.03.2018 - 31.05.2021
Direktør og Ejer
06.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
11.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.03.2018 - 31.05.2021
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
11.11.2015 - 31.05.2021
Direktør
11.11.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
18.03.2019 - 03.07.2020
Ejerandel: 66,67%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Seginova ApS landede et overskud på 1.905' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Sebas Security Denmark Aps landede et underskud på 887' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Gitte Primdahl Kristensen.