Freddy Voigt Poulsen
Karrieren startede hos: | ROSKILDE LÅSESERVICE V/F POULSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.797' DKK D & B ERHVERV 3820 ApS (Nu: ROSKILDE LÅSESERVICE ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -236' DKK ApS RØNNE LÅSETEKNIK (Nu: BRENDES ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 6.806' DKK D & B ERHVERV 3820 ApS (Nu: ROSKILDE LÅSESERVICE ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 21.169' DKK ApS RØNNE LÅSETEKNIK (Nu: BRENDES ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ApS RØNNE LÅSETEKNIK (Nu: BRENDES ApS) (2023) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for nu flere år siden ved ROSKILDE LÅSESERVICE V/F POULSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Freddy Voigt Poulsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Freddy i 38 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. november 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ROSKILDE LÅSESERVICE ApS
Via ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.01.2021
Registreringsdato: 16.01.2021 -
ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
ROSKILDE LÅSESERVICE V/F POULSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2011
Registreringsdato: 30.11.2011
Blå bog (fortsat)
Freddy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.11.2001 - 15.01.2021
Direktør
30.11.2001 - Stadig aktiv
Ejer
16.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1973 - 30.11.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.1994 - 01.10.2004
Ejer
15.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
22.05.1991 - 21.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Freddy Voigt Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 4.323' DKK. Igennem sit holdingselskab ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS har Freddy dermed også ejerandele i ROSKILDE LÅSESERVICE ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Freddy Voigt Poulsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS fremviste et overskud på 463' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.486' DKK (D & B ERHVERV 3820 ApS (Nu: ROSKILDE LÅSESERVICE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.806' DKK (D & B ERHVERV 3820 ApS (Nu: ROSKILDE LÅSESERVICE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.323' DKK (ROSKILDE LÅSESERVICE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Freddy' netværk er Tina Strandberg Poulsen.