Didde Teiner Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Roté ApS (Direktør) |
Største overskud: | 69' DKK Roté ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 94' DKK Roté ApS (2021) |
Største gæld: | 46' DKK Roté ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Roté ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Roté ApS (2 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2021 i Roté ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Katrine Roug at Didde Teiner Svendsen stiftede Roté ApS den dag i marts 2021. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Didde i 11 måneder, før fratrædelsen d. 11. marts 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2021 kunne vise et overskud på 69' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chalet Bibelots
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Chalet Bibelots (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Roté ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
Roté ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022
Blå bog (fortsat)
Didde har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
23.03.2021 - 19.06.2023
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Roté ApS kunne offentliggøre et overskud på 69' DKK.