Torben Kornum
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | D 2 SPORT/TORBEN KORNUM (Ejer) |
Største overskud: | 4.568' DKK COLUMBUS MARINE A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.873' DKK NEILPRYDE SCANDINAVIA ApS (Nu: WAVOS A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.881' DKK COLUMBUS MARINE A/S (2021-22) |
Største gæld: | 9.846' DKK COLUMBUS MARINE A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos COLUMBUS MARINE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af D 2 SPORT/TORBEN KORNUM (36 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1988 hos D 2 SPORT/TORBEN KORNUM med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Torben Kornum og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Torben nu bestreddet i 36 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
D 2 SPORT/TORBEN KORNUM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TKSJ ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TKSJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
NEILPRYDE SCANDINAVIA ApS (Nu: WAVOS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
NEILPRYDE SCANDINAVIA ApS (Nu: WAVOS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
COLUMBUS MARINE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2013
Registreringsdato: 08.03.2013
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.2003 - 31.03.2022
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2004 - 08.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2003 - 20.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Kornum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TKSJ ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.830' DKK. Igennem holdingselskabet TKSJ ApS har Torben derfor også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Torben Kornum, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor NEILPRYDE SCANDINAVIA ApS (Nu: WAVOS A/S) kunne offentliggøre et overskud på 2.284' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor NEILPRYDE SCANDINAVIA ApS (Nu: WAVOS A/S) kunne offentliggøre et underskud på 1.434' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.437' DKK (COLUMBUS MARINE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.884' DKK (COLUMBUS MARINE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.830' DKK (TKSJ ApS).