Martin Helm-Erichsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HM-LYD I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.016' DKK KØKKENSKABERNE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -312' DKK Boligselskabet Rosenlunden ApS (2023) |
Største egenkapital: | 8.045' DKK Helm & Hattens Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 18.131' DKK Helm & Hattens Ejendom ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos KØKKENSKABERNE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af KØKKENSKABERNE ApS (17 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1997 hos HM-LYD I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Ulrik Juhl Møller at Martin Helm-Erichsen stiftede HM-LYD I/S den dag i januar 1997. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 5 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Helm & Hattens Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KØKKENSKABERNE ApS
Via Helm & Hattens Holding ApS -
Helm & Hattens Ejendom ApS
Via Helm & Hattens Holding ApS -
Boligselskabet Rosenlunden ApS
Via Helm & Hattens Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Boligselskabet Rosenlunden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2018 -
KØKKENSKABERNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2007 -
Helm & Hattens Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2017 -
Helm & Hattens Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2016
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Rosenlunden 17, 5000 Odense C
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Ejerforeningen Rosenlunden 17, 5000 Odense C
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
SR København ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2019
Registreringsdato: 13.09.2019 -
Boligselskabet Rosenlunden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2018
Registreringsdato: 21.12.2018
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
05.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2015 - 28.09.2018
Reel ejer
01.08.2015 - 27.09.2018
Reel ejer og Direktør
28.09.2018 - 13.09.2019
Ejerandel: 50%
Martin Helm-Erichsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Helm & Hattens Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.045' DKK. Igennem holdingselskabet Helm & Hattens Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i KØKKENSKABERNE ApS (100%), Helm & Hattens Ejendom ApS (100%) samt Boligselskabet Rosenlunden ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Helm-Erichsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor KØKKENSKABERNE ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.016' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Boligselskabet Rosenlunden ApS kunne offentliggøre et underskud på 312' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 673' DKK (Helm & Hattens Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 312' DKK (Boligselskabet Rosenlunden ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.045' DKK (Helm & Hattens Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 160' DKK (Helm & Hattens Ejendom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Malene Hattens.