Knud Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brandevejens Vandteknik Knud Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | 241' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2021) |
Største underskud: | -270' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2022) |
Største egenkapital: | 4.096' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2021) |
Største gæld: | 52' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brandevejens Vandteknik Knud Poulsen (37 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1987 ved Brandevejens Vandteknik Knud Poulsen (tidligere KNUD POULSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Knud Poulsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Knud nu bestreddet i 37 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Brandevejens Vandteknik Knud Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Brandevejens Anpartsselskab
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Brandevejens Anpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2019
Registreringsdato: 26.09.2019 -
MIDT-JYSK VANDRENS A/S (Nu: MJVR 2013 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2013
Registreringsdato: 20.11.2013 -
MIDT-JYSK VANDRENS A/S (Nu: MJVR 2013 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.11.2008
Registreringsdato: 11.11.2008
Blå bog (fortsat)
Knud har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
29.06.2000 - 26.09.2019
Ejer og Direktør
29.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2008 - 20.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1989 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) kunne offentliggøre et overskud på 241' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) kunne offentliggøre et underskud på 270' DKK.