Thomas Kornum Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Det Blå Hus v/Thomas Kornum Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 10.028' DKK A/S DYREHAVSBAKKEN (2020-21) |
Største underskud: | -5.372' DKK A/S DYREHAVSBAKKEN (2019-20) |
Største egenkapital: | 10.722' DKK A/S DYREHAVSBAKKEN (2021-22) |
Største gæld: | 54.964' DKK A/S DYREHAVSBAKKEN (2022-23) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos A/S DYREHAVSBAKKEN (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Det Blå Hus I/S (16 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1998 i Det Blå Hus v/Thomas Kornum Larsen (tidligere KL MARKED/SUPER 1 V/THOMAS KORNUM LARSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Kornum Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 9 år 7 måneder, inden stoppet d. 17. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor lotteri- og anden spillevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Det Blå Hus I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
A/S DYREHAVSBAKKEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
A/S DYREHAVSBAKKEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2019
Registreringsdato: 10.12.2019 -
A/S DYREHAVSBAKKEN (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2017
Registreringsdato: 12.12.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2010 - 22.02.2012
Bestyrelsesmedlem
22.02.2012 - 05.12.2016
Bestyrelsesmedlem
06.12.2016 - 12.12.2017
Bestyrelsesmedlem
10.12.2019 - 12.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.05.1998 - 17.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Kornum Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i A/S DYREHAVSBAKKEN der præsenterede et overskud på 10.028' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i A/S DYREHAVSBAKKEN der præsenterede et underskud på 5.372' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 9 måneder fra 2012 til 2016 hos A/S DYREHAVSBAKKEN.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Henrik Kornum Larsen.