Kurt Helweg Hundebøll
Erhvervsaktiv: | 21. feb. 1975 - 9. mar. 2021 |
Karrieren startede hos: | J. KROGH NIELSEN ApS (Revisor) |
Største overskud: | 5.904' DKK DANMAT ISO SYSTEMS A/S (2023) |
Største underskud: | -1.505' DKK REVISIONSFIRMAET.DK ApS (Nu: DENADA ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 21.329' DKK DANMAT ISO SYSTEMS A/S (2023) |
Største gæld: | 14.293' DKK GRENAA OG OMEGNS ISOLERING ApS (Nu: ABILDGAARD TRUSTRUP ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos DANMAT ISO SYSTEMS A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISIONSFIRMAET KURT HUNDEBØLL V/KURT HUNDEBØLL (25 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved J. KROGH NIELSEN ApS som Revisor. Denne rolle havde Kurt Helweg Hundebøll i 21 år 9 måneder, før fratrædelsen den 9. december 1996.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DENADA ApS
Ejerandel: 100% -
ECOR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KHDK HOLDING ApS
Via DENADA ApS -
ECO REVISION ApS
Via ECOR HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
ECOR ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.03.2021
Registreringsdato: 09.03.2021 -
REVISIONSFIRMAET.DK ApS (Nu: DENADA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.03.2021
Registreringsdato: 09.03.2021 -
KHDK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.03.2021
Registreringsdato: 09.03.2021
Blå bog (fortsat)
Kurt har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
09.02.2016 - 21.04.2020
Direktør
25.04.2020 - 09.03.2021
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
09.02.2016 - 09.03.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.06.2014 - 09.03.2021
Reel ejer
31.12.2015 - 01.01.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
29.06.2011 - 09.03.2021
Ejer
29.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.10.2010 - 09.03.2021
Reel ejer
29.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kurt Helweg Hundebøll er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ECOR HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 222' DKK. Igennem sit holdingselskab ECOR HOLDING ApS har Kurt dermed også ejerandele i ECO REVISION ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kurt Helweg Hundebøll, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KHDK HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.377' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor REVISIONSFIRMAET.DK ApS (Nu: DENADA ApS) fremviste et underskud på 1.505' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.904' DKK (DANMAT ISO SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 197' DKK (GRENAA OG OMEGNS ISOLERING ApS (Nu: ABILDGAARD TRUSTRUP ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.329' DKK (DANMAT ISO SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 59' DKK (KURT HUNDEBØLL HOLDING ApS (Nu: Jernbanecafeen Ikast ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Dorte Hundebøll.